THE FRIENDS OF THE ROYAL ALBERT MEMORIAL MUSEUM AND ART GALLERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of knowledge and access to knowledge via talks, visits and publications, in particular in relation to the collections and activities of the Royal Albert Memorial Museum (RAMM) and Devon. Supporting RAMM through the financing of acquisitions, conservation and exhibitions, and by advocacy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 306649 FRIENDS OF EXETER MUSEUMS AND ART GALLERY TRUST
- 03 Rhagfyr 2021: CIO registration
- THE FRIENDS OF RAMM (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Duncan Pocock | Cadeirydd | 10 January 2022 |
|
|||||
Veronica Mathieson | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Nelson | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Christopher John Hampton | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Andrew John McKeon | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||
ALAN DAVID CAIG | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||
Elizabeth Yvonne Wells Professor | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Grisilda Susan Harrison | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Helen Marianne Honeyball | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Josephine Ann Hawkins | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.16k | £21.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23k | £13.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mai 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING, SUPPORTING, ASSISTING AND IMPROVING THE ROYAL ALBERT MEMORIAL MUSEUM AND ART GALLERY EXETER, THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS WHICH WILL: A) SUPPORT PRESERVATION, PRESENTATION AND DEVELOPMENT OF THE COLLECTIONS OF SAID ORGANISATION IN CO-OPERATION WITH THEIR MANAGEMENT, STAFF AND TRUSTEES; B) PROMOTE AWARENESS OF AND STIMULATE INTEREST IN THE ARTS, HISTORY, CULTURE AND HERITAGE WITHIN EXETER AND THE SURROUNDING AREA THROUGH A PROGRAMME OF EVENTS, VISITS, TALKS AND ACTIVITIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL ALBERT MEMORIAL MUSEUM
QUEEN STREET
EXETER
EX4 3RX
- Ffôn:
- 01392265858
- E-bost:
- friends@exeter.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window