SIMON SAYS CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S BEREAVEMENT SUPPORT CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Simon Says supports children and young people in Hampshire when an important person in their life has died or is dying. This includes: - telephone support - monthly support groups across the county - written information and resources - support to schools and other professionals Simon Says were first registered as an unincorporated charity (no 1088746) in 2001 and became a CIO on 1/11/21
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
105 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088746 SIMON SAYS
- 01 Tachwedd 2021: CIO registration
- SIMON SAYS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dave Smith | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
Harry Jennings | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Samantha Bateman | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Kerry Hearsey | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Tom Stanley | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Sue Gadd | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Martyn Berrett | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.71k | £214.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.12k | £158.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) THE RELIEF OF SICKNESS AND DISTRESS, BY THE SUPPORT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE SUFFERED OR ARE ABOUT TO SUFFER A BEREAVEMENT; AND (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROMOTION OF STUDY AND RESEARCH IN RELATION TO THE EFFECTS OF CHILDHOOD BEREAVEMENT AND INTO METHODS OF SUPPORTING BEREAVED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATION IN RELATION TO THOSE EFFECTS AND METHODS. THE CIO SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 The Old Carthouses
Broadlands Park
ROMSEY
Hampshire
SO51 9LQ
- Ffôn:
- 01794323934
- E-bost:
- info@simonsays.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window