BISHOPS' HANDBELL RINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HANDBELL TUNE RINGING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 24 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
- BISHOPS HANDBELL RINGERS (Enw gwaith)
- BLACON HANDBELL RINGERS (Enw blaenorol)
- BLACON HIGH SCHOOL HANDBELL RINGERS (Enw blaenorol)
- CHESTER HANDBELL RINGERS (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WALSH | Cadeirydd | 12 April 2017 |
|
|
||||
Barry Marshall Ingram | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||
JENNIFER MARGARET JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18k | £0 | £169 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Awst 2022 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Medi 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/01/1987 AS AMENDED ON 12/01/1996 AS AMENDED ON 12/11/2001 AS AMENDED ON 23/06/2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE STUDY AND PRACTICE OF HANDBELL RINGING IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCES; (B) TO ASSIST AND FURTHER SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AND CHARITABLE PURPOSES AS THE COMMITTEE SHALL, FROM TIME TO TIME, DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 THACKERAY DRIVE
VICARS CROSS
CHESTER
CH3 5LP
- Ffôn:
- 01244350293
- E-bost:
- dnj@malvern61.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window