DOCTORS' SUPPORT NETWORK

Rhif yr elusen: 1196277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Doctors' Support Network (DSN) Is a confidential peer support network for UK based doctors and medical students with concerns about our own mental health. We aim to raise awareness, reduce stigma and influence the agenda regarding physician health.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £2,639
Cyfanswm gwariant: £7,988

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103741 DOCTORS' SUPPORT NETWORK
  • 26 Hydref 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • DSN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Angelika Luehrs Cadeirydd 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Kaman Hansford Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Malcolm Kinnear Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Susan Atcheson Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Clive Morgan Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Ross John Freeman Ymddiriedolwr 26 October 2021
THE MEMBERS BENEVOLENT TRUST OF THE INSTITUTE OF MATERIALS, MINERALS AND MINING
Derbyniwyd: Ar amser
THE MEMBERS BENEVOLENT TRUST OF THE INSTITUTE OF MATERIALS, MINERALS AND MINING
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Louise Freeman Ymddiriedolwr 26 October 2021
JOSEPH COWEN LIFELONG LEARNING CENTRE CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jenny Holmes Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Matthew Christie Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £497 £17.33k £2.64k
Cyfanswm gwariant £2.27k £20.49k £7.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 09 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 09 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o 1 De Merley Road
MORPETH
Northumberland
NE61 1HZ
Ffôn:
0000000000
E-bost:
info@dsn.org.uk