BAICE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arrange and provide for meetings and conferences on subjects of general and special interest in the field of Comparative and International Education, stimulate knowledge and research, provide for the publication of COMPARE Journal, as well as dissemination in the area of Comparative and International Education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mai 2022: Cofrestrwyd
- BRITISH ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL AND COMPARATIVE EDUCATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Sarah Hemmings-Buckler | Cadeirydd | 13 August 2021 |
|
|
||||
Surya Pratap Deka | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Dr Jennifer Jomafuvwe Agbaire | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Dr Anesa Hosein | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Professor Ricardo Sabates Aysa | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
DR THUSHARI WELIKALA | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Dr Jingyi Li | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Professor David Andrew Turner | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Professor NAMRATA RAO | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.64k | £120.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.48k | £87.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 AUG 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SUBJECT OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT BUT NOT OTHERWISE TO: 4.1 ARRANGE AND PROVIDE FOR MEETINGS AND CONFERENCES ON SUBJECTS OF GENERAL AND SPECIAL INTEREST IN THE FIELD OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION; 4.2 STIMULATE KNOWLEDGE AND RESEARCH IN THE FIELD OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION THROUGH CROSS-DISCIPLINARY STUDIES, THE DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS, THE FORMATION OF NETWORKS, AND SUPPORT FOR TRAINING SCHEMES; 4.3 PROVIDE FOR THE PUBLICATION OF THE JOURNAL COMPARE: A JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION, WHICH ENHANCES KNOWLEDGE IN THE SUBJECT; AND 4.4 PROVIDE FOR THE PUBLICATION OF OTHER JOURNALS, CONFERENCE PROCEEDINGS, AND RESEARCH REPORTS IN THE FIELD OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Rosemary Avenue
Earley
READING
RG6 5YQ
- Ffôn:
- 07470266135
- E-bost:
- secretary@baice.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window