LIVERPOOL BACH COLLECTIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Liverpool Bach Collective presents the cantatas and other church works composed mainly by Johann Sebastian Bach, in public performances of them in the liturgical context for which they were composed, as part of Sunday Evensong, in churches in and around Liverpool.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
58 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 22 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Tom Salmon | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|||||
Jon Alexander Barton | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Philip Edmund Duffy | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Jolande Maria Van Bergen | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
William John Lacey-Kiggins | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.32k | £12.19k | £10.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £11.13k | £11.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF LIVERPOOL BACH COLLECTIVE ARE TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART OF MUSIC, AND IN PARTICULAR IN THE CANTATAS AND OTHER CHURCH WORKS COMPOSED MAINLY BY JOHANN SEBASTIAN BACH, BY PRESENTING PUBLIC PERFORMANCES OF THEM IN THE LITURGICAL CONTEXT FOR WHICH THEY WERE COMPOSED, AS PART OF SUNDAY EVENSONG, IN CHURCHES IN AND AROUND LIVERPOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SOUTH COURT
WEXFORD ROAD
OXTON
CH43 9TD
- Ffôn:
- 07968594196
- E-bost:
- liverpoolbach@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window