THE ERNEST KLEINWORT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A grant making charity with general charitable purpose, principally giving support to those operating in the county of Sussex, or working in the fields of wildlife and environmental conservation (national and international).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,272,740
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.27m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,493,932
Codi arian | £390.12k | |
Weithgareddau elusennol | £2.10m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £390.12k | |
Gwariant elusennol | £2.10m |
Pobl

2 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 229665 THE ERNEST KLEINWORT CHARITABLE TRUST
- 17 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Glover | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
CEETAH GRIEVES | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
MARK ROBERT JOHN TYNDALL | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Professor Amelia Jane Dickman | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
BRIAN ARTHUR CHARLES MAYHEW | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|||||
The Right Honourable Edmund Christopher Earl of Limerick | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
||||
Alexander Hamilton Kleinwort | Ymddiriedolwr | 26 October 2004 |
|
|
||||
Marina Rose Kleinwort | Ymddiriedolwr | 27 September 1991 |
|
|
||||
Sir Richard Drake Kleinwort | Ymddiriedolwr | 23 September 1988 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £646.32k | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £2.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £646.32k | £1.27m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £388.33k | £390.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.16k | £11.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.74m | £1.95m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £388.33k | £390.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £69.70m | £76.05m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.52m | £1.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £221.32k | £42.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Dec 2021 as amended on 31 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Knill James Chartered Accountants
1 Bell Lane
LEWES
BN7 1JU
- Ffôn:
- 07539701577
- E-bost:
- grants@ekct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window