THE ELEVATION CHURCH UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's Object which is to be carried out for the public benefit is the advancement of the Christian faith worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Awst 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oluwatosin Abosede Babalola | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Abraham Ayodele Oni | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
Pastor Opeolu Owotomo Awolesi | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.24k | £456.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £199.51k | £377.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JAN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECT (“THE OBJECT”) WHICH IS TO BE CARRIED OUT FOR THE PUBLIC BENEFIT IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE THROUGH (BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH):- THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE CHRISTIAN FAITH AND TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE SAME; BROADCASTING FAITH BASED MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE ACROSS OUR COMMUNITIES IN THE UK. THIS ALSO INCLUDES COMMUNITY OUTREACH THAT IS BENEFICIAL TO THE SOCIAL WELLBEING OF THE COMMUNITIES THAT WE SERVE; AND 6.1.3 HOLDING EVENTS, CREATING AND CIRCULATING RESOURCES AIMED AT EMPOWERING THE GENERAL BODY OF CHRIST AND SUPPORT OTHER CHRISTIAN MINISTRIES WITH DEDICATED RESOURCES FOR MISSIONARY ACTIVITIES. THE OBJECT IS TO BE CARRIED OUT AS A PROCLAMATION OF THE BELIEFS SET OUT IN CLAUSE 8 BELOW.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Crown House
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 07880907093
- E-bost:
- info@elevationuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window