Dogfen lywodraethu WHITBY AREA DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 518451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/08/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/1986 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/05/2011
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN THE WHITBY DISTRICT AND SURROUNDING AREAS)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WHITBY AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.