FAHR BEYOND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and protect the health of patients with Fahrs Disease and allied conditions. Provide assistance to people with Fahrs and/or their families, dependents, and other persons affected by Fahrs Promote, support, and disseminate research into the causes, prevention, treatment and cure of Fahrs Advance the education of the public (including medical professionals) about Fahrs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam John Tate | Cadeirydd | 03 January 2017 |
|
|
||||
Dr Francesca Magrinelli | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Alison Diane Miller | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Vanessa Catharine Tate | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Dr CARINA JACQUELINE FEARNLEY | Ymddiriedolwr | 03 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.48k | £2.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.49k | £5.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 21 Mawrth 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 JAN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 DEC 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS WITH THE CONDITION KNOWN AS FAHR'S DISEASE AND ALLIED CONDITIONS (REFERRED TO HERE AS FAHR'S), BY: A. PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ASSISTANCE, SUPPORT AND ADVICE TO PEOPLE WITH FAHR'S AND/OR THEIR FAMILIES, DEPENDENTS, FRIENDS AND CARERS AND OTHER PERSONS AFFECTED BY FAHR'S; B. PROMOTING AND SUPPORTING RESEARCH INTO THE CAUSES, PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF FAHR'S AND DISSEMINATING THE RESULTS OF SUCH RESEARCH; C. ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC (INCLUDING HEALTH AND SOCIAL CARE PROFESSIONALS) ON ISSUES RELATING TO FAHR'S.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 BRENTINGBY CLOSE
MELTON MOWBRAY
LE13 1ES
- Ffôn:
- 0
- E-bost:
- enquiries@fahrbeyond.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window