WAT THAI BRIGHTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering classes on the teachings of the Buddha and meditation practice at Wat Thai Brighton or at residential. The monks welcome and support any member of the public who are interested in teachings of Lord Buddha which can be applied in daily life. The monks offer general spiritual support and guidance as well as funerals etc. We also have Thai and Buddhist cultural events open to public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantana Mears | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
Kesorn Stevens | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
Kevin Elliott | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Chris Warman | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Venerable Khammuean Niwatchai | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Venerable Aren Alexander | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.50k | £48.67k | £48.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.26k | £51.22k | £47.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 06 Awst 2024 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 06 Awst 2024 | 159 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 24 Mawrth 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 24 Mawrth 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THERAVADA BUDDHISM FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SOUTH OF ENGLAND AND BEYOND, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS: A. ESTABLISHING A PERMANENT TEMPLE WHERE THE DHAMMA CAN BE STUDIED AND TAUGHT AND WHERE MEDITATION CAN BE PRACTICED; B. PROVIDING SUPPORT TO BUDDHIST MONKS AND NUNS IN THEIR STUDIES AND PASTORAL DUTIES; C. RAISING PUBLIC AWARENESS OF THERAVADA BUDDHISM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wat Thai Brighton
22 Gableson Avenue
BRIGHTON
BN1 5FG
- Ffôn:
- 07538384333
- E-bost:
- watthaibrighton2022@gmail.com
- Gwefan:
-
Watthaibrighton.Org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window