CURE INAD UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising, for the public benefit, the relief of sickness and preservation and protection of good health through the provision of providing grants to promote medical research into Infantile Neuro Axonal Dystrophy, the useful results of which will be published, with the aim of finding a cure and medication to improve prognosis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Hydref 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Hamshere BA Dip TRP | Cadeirydd | 28 May 2021 |
|
|
||||
Edwin Mellor | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Dr Marian Smith BSc PhD | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Donna Crowley | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.41k | £22.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.41k | £24.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 MAY 2021 AS AMENDED ON 29 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH THROUGH THE PROVISION OF PROVIDING GRANTS TO PROMOTE MEDICAL RESEARCH INTO INFANTILE NEURO AXONAL DYSTROPHY, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED, WITH THE AIM OF FINDING A CURE AND MEDICATION TO IMPROVE PROGNOSIS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 MOORLAND VIEW
RODLEY
LEEDS
LS13 1PU
- Ffôn:
- 07761788590
- E-bost:
- info@cureinaduk.org
- Gwefan:
-
cureinaduk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window