Hanes ariannol DONCASTER ROTHERHAM AND DISTRICT MOTOR TRADES
Rhif yr elusen: 518473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.37m | £1.34m | £1.37m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.44m | £1.35m | £1.43m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £921.14k | £922.99k | £854.98k | £829.93k | £892.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.34m | £1.33m | £1.37m | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.63k | £15.78k | £5.62k | £1.28k | £108.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.44m | £1.35m | £1.43m | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.79k | £22.19k | £21.51k | £23.15k | £10.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.