Hanes ariannol THE KIDDERMINSTER RAILWAY MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 518479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.31k | £103.64k | £35.16k | £80.90k | £94.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.60k | £63.43k | £35.76k | £65.02k | £87.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.33k | £21.65k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.