Ymddiriedolwyr FRIENDS OF YORK MINSTER
Rhif yr elusen: 1195675

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen O'Brien | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Peter Emery | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Helen Gregory | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Beverley Duffy | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Champness | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Dr Mary Louise Nolan | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Patricia Williams | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Linda Dorothy Tooley | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Julia Charlton-Weedy | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Dr David Stocks | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Rev Gwynne Wright | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.