ymddiriedolwyr COMPTON VERNEY HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1196705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Jane Egan CBE | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|
||||
Lara Anna-Marie Ratnaraja | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Caroline Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Geraldine Collinge | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Magnus Renfrew | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sipho Ndlovu | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Mark Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Lydia Charlotte Thomas | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Peter James Wilson OBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Helen Rose | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
John Ross Sleight | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Jonathan Sheaff | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
PHILIP ALAN BUNT | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
PROF MICHAEL PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.