Hanes ariannol CHASEWATER LIGHT RAILWAY AND MUSEUM COMPANY

Rhif yr elusen: 518516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £324.75k £231.00k £317.14k £373.83k £444.32k
Cyfanswm gwariant £331.80k £209.99k £269.11k £451.24k £384.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A