CHILDREN'S AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children' Aid are an international humanitarian and poverty relief charity delivering support and relief services to children in the UK and overseas. We work across a number of areas delivering food aid, water aid, medical aid, shelter, education and disaster relief services wherever they are needed most.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Bangladesh
- Cenia
- De Affrica
- India
- Pakistan
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeem Mian | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Kashef Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Abdul Sattar | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Nadeem Khan | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.02k | £117.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.54k | £81.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT AND PROMOTE THE MENTAL AND PHYSICAL WELLBEING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY THOSE IN POOR AND DISADVANTAGED CIRCUMSTANCES, THOSE SUFFERING FROM ILLNESS, ILL-HEALTH, DISABILITY AND INCAPACITY OF ANY KIND AND THOSE WHO ARE DEPRIVED REGARDLESS OF THEIR GENDER, ABILITY OR DISABILITY, RELIGION, NATIONALITY, ETHNIC OR NATIONAL ORIGINS IN THE UK AND ELSEWHERE, EITHER DIRECTLY THROUGH THE PROVISION OF FUNDS, GRANTS, ITEMS AND SERVICES AND/OR THROUGH CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO SUPPORT INDIVIDUALS IN NEED. TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OVERSEAS WHO ARE DISPLACED OR LIVING IN DESOLATION AND/OR IMPOVERISHED CIRCUMSTANCES AND TO SUPPORT AND ADVANCE THE WELLBEING, EDUCATION AND HEALTH OF SUCH PERSONS THROUGH THE PROVISION OF FUNDS, GRANTS ITEMS OR SERVICES FOR PERSONS, BODIES AND ORGANISATIONS INCLUDING THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE, SHELTER AND MEDICAL AID
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 COUNCILLOR LANE
CHEADLE
STOCKPORT
SK8 2HU
- Ffôn:
- 08450095003
- E-bost:
- info@childrensaid.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window