JALALABAD MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE (SELLY OAK) BIRMINGHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 01 Awst 2005: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1105603 JALALABAD TRUST
- 26 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
- 01 Awst 2005: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- ISLAMIC CENTRE (SELLY OAK) BIRMINGHAM (Enw blaenorol)
- JALALABAD MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2004 | 07 Ebrill 2005 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2004 | 07 Ebrill 2005 | 38 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 FEBRUARY 1987 AS AMENDED 26 JUNE 1987, 24 JULY 1987, 7 DECEMBER 1990, 12 APRIL 1992 AND 8 FEBRUARY 2000.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION IN THE SELLY OAK AREA OF BIRMINGHAM AND ELSEWHERE BY THE PROVISION OF A MOSQUE AND OF THE EDUCATION IN THE PRINCIPLES OF THE ISLAMIC FAITH,AND FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE ISLAMIC COMMUNITY AND THE TEACHING OF THE MOTHER TONGUES OF THAT COMMUNITY.
Maes buddion
THE SELLY OAK AREA OF BIRMINGHAM AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window