ymddiriedolwyr GOWER FESTIVAL SOCIETY CIO
Rhif yr elusen: 1198053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William John Anderson | Cadeirydd | 20 January 2022 |
|
|
||||
EDWINA HART MBE | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Peter Francis Horry | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Janet Mary Wright | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Roger Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
LAURENCE JEROME CARPANINI | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|||||
BRIAN PETER KOKELAAR | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
DAVID LLOYD POPE | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
MARTYN SPENCER JENKINS | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Hugh Leslie Aldous Dunthorne | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
WILLIAM NIGEL JONES | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Deborah Catherine Lloyd | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
LAURETTE ANNE POPE | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Valerie Margaret Beynon | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Carl David Holt Johnson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS MAHONEY | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.