LOLA'S HOMELESS LADDER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, the relief and assistance of people in The London Borough of Newham and adjacent boroughs who are in need by reason of homelessness or being at risk of homelessness, including through insecure accommodation, and those who are in need due to financial hardship, in particular but not exclusively by providing items, services and advice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Hackney
- Newham
- Redbridge
- Tower Hamlets
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 20 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMANSHU JAIN | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||||||||
Stella Jane Wybron | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Maureen Elizabeth Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.98k | £36.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £14.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 29 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 29 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 351 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 351 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM AND ADJACENT BOROUGHS WHO ARE IN NEED BY REASON OF HOMELESSNESS OR BEING AT RISK OF HOMELESSNESS, INCLUDING THROUGH INSECURE ACCOMMODATION, AND THOSE WHO ARE IN NEED DUE TO FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING ITEMS, SERVICES AND ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5th Floor
14-16 Dowgate Hill
London
EC4R 2SU
- Ffôn:
- 07950355241
- E-bost:
- lolashomelessladder@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window