BUSHY LEAZE FAMILY SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Family Support Team address the lack of provisions for families with children under 5 in Alton and East Hampshire in crisis situations, or in need of support to improve their child's quality of life and life chances. We do this through outreach work, targeted groups and one-to-one support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 31 Awst 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Patricia Murphy | Cadeirydd | 31 August 2021 |
|
|
||||
Suzanna Rustell | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Derek Edward Gardner | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Patricia Ann Snook | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Lorraine Anne Temple | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Daniel Bryan Read | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £179.49k | £72.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £117.62k | £117.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ADVANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF VULNERABLE CHILDREN FOR THE PUBLIC BENEFIT IN HAMPSHIRE, PRIMARILY THOSE AGED UNDER 5, BY: A) FACILITATING SUPPORT FOR GOOD QUALITY PLAY, LEARNING AND CHILD CARE EXPERIENCES FOR CHILDREN BOTH AT HOME AND TOGETHER WITH OTHER CHILDREN IN GROUP ACTIVITIES; B) PROVIDING TARGETED SUPPORT FOR PARENTS AND CARERS, BOTH AT HOME AND IN GROUPS, FOCUSSING ON ATTACHMENT, PARENTING SKILLS, EMOTIONAL HEALTH AND WELL-BEING, ACCESSING CHILDCARE AND DEVELOPING SOCIAL NETWORKS; C) FACILITATING ONE TO ONE ADVICE AND GROUP SUPPORT TO FAMILIES IN PARTNERSHIP WITH HEALTH, SOCIAL CARE AND OTHER COMMUNITY PARTNERS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUSHY LEAZE FAMILY SUPPORT
BUSHY LEAZE CHILDREN AND FAMILIES C
EASTBROOKE ROAD
ALTON
HAMPSHIRE
GU34 2DR
- Ffôn:
- 01420 87675
- E-bost:
- BLCOMMUNITYFUND@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window