Hanes ariannol AUTISM PLUS LIMITED
Rhif yr elusen: 518591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.80m | £10.37m | £11.06m | £10.51m | £12.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.44m | £10.90m | £11.21m | £11.09m | £12.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £999 | £10.14m | £9.34m | £10.00m | £12.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £71.78k | £1.10m | £269.64k | £33.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.85k | £83.90k | £41.53k | £504.21k | £183.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £202.71k | £10.00m | £1.12m | £0 | £12.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.06m | £192.26k | £9.34m | £10.00m | £203.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.82k | £8.44k | £1.06k | £346 | £57 | |
|
Incwm - Arall | £3.39m | £89.22k | £543.60k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.27m | £10.72m | £11.05m | £10.90m | £11.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.11k | £177.72k | £162.76k | £189.95k | £206.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.80k | £46.51k | £39.93k | £29.40k | £38.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.