Hanes ariannol PETS' LIFELINE - CUMBRIA

Rhif yr elusen: 518593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.49k £34.57k £26.67k £47.54k £63.88k
Cyfanswm gwariant £26.23k £30.80k £26.29k £47.71k £91.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A