ymddiriedolwyr MELTON MOWBRAY LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1196413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Houghton | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Roy Spreckley | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Wanda Lysek Buffey | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
BARBARA FRASER | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|||||
Conroy Albert Godber | Ymddiriedolwr | 01 July 2006 |
|
|
||||
David Robb | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.