STEEL CITY CHORISTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Steel City Choristers is an exciting and innovative choir of children and adults that is rooted in the English choral tradition. We offer our choristers a free first-class musical education and serve a wide range of communities in and around Sheffield through a diverse programme of choral concerts, services and projects. We believe in the power of music to change lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 23 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Caroe | Cadeirydd | 23 September 2021 |
|
|
||||
Gill O'Connell | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Angela Holman | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|
||||
Professor Jeremy Dawson | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|||||
Chris Caroe | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.44k | £57.48k | £64.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.93k | £34.27k | £41.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.94k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, PARTICULARLY THOSE LIVING IN OR EDUCATED IN SHEFFIELD AND THE SURROUNDING AREA, IN THE SUBJECT OF MUSIC AND IN PARTICULAR CHORAL MUSIC, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY BY A) CREATING OPPORTUNITIES FOR CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS TO SING ALONGSIDE EACH OTHER TO THE HIGHEST MUSICAL STANDARDS; AND B) PROMOTING AND DELIVERING MUSICAL AND CHORAL EDUCATION AND TRAINING TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, REGARDLESS OF THEIR SOCIO-ECONOMIC OR ETHNIC BACKGROUND AND IRRESPECTIVE OF THEIR PRIOR EXPERIENCE. 2. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF MUSIC AND IN PARTICULAR CHORAL MUSIC AND RELATED ACTIVITIES IN ALL THEIR ASPECTS PARTICULARLY IN SHEFFIELD AND THE SURROUNDING AREA, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PRESENTING PUBLIC PERFORMANCES AND PRODUCING DIGITAL CONTENT, PARTICULARLY FOR COMMUNITIES THAT WOULD NOT OTHERWISE HAVE ACCESS TO CHORAL MUSIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 THE GROVE
SHEFFIELD
S174AS
- Ffôn:
- 07790869278
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window