THE EQUIANO PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Equiano Project is a debate, discussion and ideas forum. We facilitate conversations about and promote the values of freedom, common humanity and universalism, by hosting public events, publishing reports and articles, and creating video and podcast content.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Langton Wright | Cadeirydd | 31 March 2022 |
|
|||||
Katharine Moana Birbalsingh CBE | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Inaya Folarin Iman | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Marie Kawthar Daouda LLA | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £12.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £6.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CIO HAS THE FOLLOWING OBJECTS: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL (BUT PARTICULARLY PEOPLE UNDER THE AGE OF 21) ON THE SUBJECTS OF TOLERANCE, UNIVERSALISM, FREEDOM OF EXPRESSION AND CITIZENSHIP IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: (A) DELIVERING LESSONS, WORKSHOPS AND CLUBS FOR SCHOOLS AND ORGANISATIONS; (B) DEVELOPING AND MAKING AVAILABLE INFORMATION, MATERIALS AND RESOURCES TO THE PUBLIC; AND (C) HOSTING EVENTS, TALKS AND DISCUSSIONS; AND (2) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION, FOR EXAMPLE BY DELIVERING TRAINING AND ADVISORY SERVICES TO ORGANISATIONS; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY, FOR EXAMPLE BY PUBLISHING REPORTS, REVIEWS AND ARTICLES; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; AND (D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008 (AS APPLICABLE).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87-90 Paul Street
London
EC2A 4NE
- Ffôn:
- 02034755329
- E-bost:
- hello@theequianoproject.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window