BURY VETERANS HUB

Rhif yr elusen: 1198182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Here at Bury Vetrerans Hub we signpost and offer support in the following area's:- Counselling, Family Support, Housing Support, Combatting Isolation, Debt Advice, Education, Health and Well Being Support, Community Gardening and Bee Keeping. We also offer sport and social activities and events requested by our members. This also includes two Breakfast Clubs and two monthly drop ins.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £10,745
Cyfanswm gwariant: £22,813

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bury

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BURY VETERANS HUB CAFE CIC (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shiley Anita Simmons Cadeirydd 01 April 2019
Dim ar gofnod
Gail Slack Ymddiriedolwr 24 January 2023
Dim ar gofnod
PAUL ANDREWS Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod
SHIRLEY ANITA SIMMONS Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod
ELEANOR REDFERN Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.02k £10.75k
Cyfanswm gwariant £21.59k £22.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £1.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.53k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Ebrill 2025 75 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 16 Ebrill 2025 75 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Medi 2024 243 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Medi 2024 243 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 7
Bury Business Centre
Kay Street
BURY
Lancashire
BL9 6BU
Ffôn:
07488395473
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael