Andover Men's Shed

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the shed is for the benefit of the members (men mainly) in the local communities. provide a repair shop and help other local charities, building projects for our families and the local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
31 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2022: CIO registration
- ANDOVER MEN'S SHED ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Alan Barr | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Brian Keith Loader | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
James Howcroft | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Brian Cooke | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £8.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £3.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 31 Awst 2024 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 31 Awst 2024 | 212 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 05 Jan 2022 as amended on 15 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE (PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY OLDER MEN) WITHIN THE ANDOVER AND SURROUNDING AREA FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED. RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO, THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN WHICH THEY CAN MEET JOINTLY OR INDIVIDUALLY TO UNDERTAKE CREATIVE, PHYSICAL OR RECREATIONAL ACTIVITIES. LEARN OR PASS ON SKILLS AND KNOWLEDGE AND TO SUPPORT EACH OTHER SOCIALLY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE SOCIALLY EXCLUDED MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY OR PARTS OF SOCIETY AS A RESULT OF THE FOLLOWING FACTORS, UNEMPLOYMENT, FINANCIAL HARDSHIP, YOUTH OR OLD AGE, ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL).
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 9 Chantry Centre
Andover
Hampshire
SP10 1LX
- Ffôn:
- 07776216516
- E-bost:
- BRIAN.COOKE75@OUTLOOK.COM
- Gwefan:
-
andovermensshed.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window