PUMPKIN'S WILDLIFE HOSPITAL AND REHABILITATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) The advancement of animal welfare through the provision of veterinary and rehabilitative care for sick, injured and orphaned wildlife for release back into its natural habitat where possible; and (2) The advancement of education of the public, specifically concerning the welfare and conservation of British wildlife species.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1192300 CW WILDLIFE RESCUE
- 01 Tachwedd 2021: CIO registration
- PUMPKIN PATCH WILDLIFE RESCUE AND REHABILITATION CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ana Lapaz-Mendez | Cadeirydd | 01 August 2021 |
|
|
||||
Minesh Pareek | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Kirsti Hummel | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Arnold | Ymddiriedolwr | 05 August 2023 |
|
|
||||
Patricia Mary Marks | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Laura Francis Smart | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Ramzy Nabil Bamieh | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jessica Marina Klein | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333 | £61.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £42.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Tachwedd 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Tachwedd 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Nov 2021 as amended on 08 Mar 2022 as amended on 19 Apr 2022 as amended on 02 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION THROUGH THE PROVISION OF VETERINARY AND REHABILITATIVE CARE FOR SICK, INJURED AND ORPHANED WILDLIFE FOR RELEASE BACK INTO ITS NATURAL HABITAT WHERE POSSIBLE; AND (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC, SPECIFICALLY CONCERNING THE WELFARE AND CONSERVATION OF BRITISH WILDLIFE SPECIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stockers Farm
Stockers Farm Road
RICKMANSWORTH
Hertfordshire
WD3 1NZ
- Ffôn:
- 07738369394
- E-bost:
- info@thewildlifehospital.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window