PALACE DRUM CLINIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement and appreciation and education in the art of music for the public benefit in the West Midlands and surrounding areas through the provision of drumming and musical recreation facilities, events, workshops, concerts, recitals, demonstrations and lessons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,847 o 1 gontract(au) llywodraeth a £4,847 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Allcock | Cadeirydd | 05 October 2021 |
|
|
||||
Benjamin Benson | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Rosemary Sidaway | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Michael Skinner | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.69k | £12.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.75k | £20.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.84k | £4.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | 06 Medi 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT AND APPRECIATION AND EDUCATION IN THE ART OF MUSIC FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE WEST MIDLANDS AND SURROUNDING AREAS THROUGH THE PROVISION OF DRUMMING AND MUSICAL RECREATION FACILITIES, EVENTS, WORKSHOPS, CONCERTS, RECITALS, DEMONSTRATIONS AND LESSONS.
Maes buddion
IN THE WEST MIDLANDS AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56a EVESHAM WALK
KINGFISHER SHOPPING CENTRE
REDDITCH
B97 4ET
- Ffôn:
- 07973840635
- E-bost:
- info@palacedrumclinic.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window