ymddiriedolwyr ROYSTON MUSEUM TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1196386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN STUART DAVISON | Cadeirydd | 21 July 2021 |
|
|
||||
Cllr. Luke Haugh | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Cllr. John Rees | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Cllr. Elizabeth Beardwell | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Rosamond Allwood | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Brian John Bylett | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Martin Joseph Kaszak | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Philip William Smith | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Rosemary Ann Bateman | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.