CENTRAL BAPTIST CHURCH CHELMSFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church's mission statement is to "Love God, Love Others, Make Disciples". It seeks to achieve this through our morning services which are contemporary and engaging, with lively band-led worship, clear biblical teaching, and an informal family feel. We also enjoy good working and community relationships with other churches and various outreach ministries in the city.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 05 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128728 CENTRAL BAPTIST CHURCH CHELMSFORD
- 05 Tachwedd 2021: CIO registration
- CENTRAL BAPTIST CHURCH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Charles Seago | Cadeirydd | 22 May 2024 |
|
|
||||
Mithal Law | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Clare Jeanette Bellworthy | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Grant Camden Hopkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Hogg | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Jamie Holman | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
James Anang | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Jane Seago | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Rev Philip Marsden | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
PETER RITCHIE | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Parrotte | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.00k | £371.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.00k | £263.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 05 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PRINCIPAL PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST DENOMINATION. 3.1.2 THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTRAL BAPTIST CHURCH
VICTORIA ROAD SOUTH
CHELMSFORD
CM1 1LN
- Ffôn:
- 01245264163
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window