READING HOSPITAL BROADCASTING SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A hospital broadcasting service ("Hospital Radio Reading") for the Royal Berkshire Hospital. Patients are visited in their wards and can phone in free from the bedside to take part in programmes. A live and interactive service of record requests, football commentaries & other entertainment (45 hours per week) is augmented by a non-stop automated service of music, news & information at other times.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
41 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Reading
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 244974 READING HOSPITAL BROADCASTING SERVICE
- 03 Tachwedd 2021: CIO registration
- HOSPITAL RADIO READING OR HRR (PRONOUNCED "H DOUBLE R") (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Bernard Kevin ROCKS MA Oxon | Cadeirydd | 23 February 2022 |
|
|
||||
John Richard Precious | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Philip Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Chloe Monahan | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Fiona Margaret McKechnie | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Martin O'Czaja | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
James Marshall BURTON STEWART | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
ANN BEASLEY | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.07k | £6.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18k | £4.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE RELIEF OF SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN READING AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, RESIDENTIAL HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS, AND FOR PATIENTS RECEIVING COMMUNITY CARE, (2) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND PREVENTION OR RELIEF OF SICKNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION OF THE BENEFITS OF LIVING A HEALTHY LIFESTYLE, AND THE IMPORTANCE OF MAINTAINING GOOD PERSONAL MENTAL AND PHYSICAL HEALTH BY (MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY) THE MEANS OF BROADCASTING HEALTH EDUCATION MESSAGES TO PEOPLE LIVING IN READING AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 MALDON CLOSE
READING
RG30 2DH
- Ffôn:
- 0118 322 8508
- E-bost:
- info@hrreading.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window