ymddiriedolwyr STOCKTON-ON-TEES U3A
Rhif yr elusen: 518693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pinder | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
John Reginald Carter | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Susan Jane McGowan | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Philip Michael Clifford Jefferies | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
JUDYTH Jacqueline THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
DAVID JOHN GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
ROSEMARY Anne McNULTY | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE valerie BELL | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
JAMES PARKINSON | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.