CONGREGATION OF TOSH LONDON LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
as detailed in charity objects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
Llywodraethu
- 01 Hydref 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Teller | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Abraham Anthony Samuel Stern | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Abraham Gratt | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £977.44k | £59.55k | £57.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.93k | £74.85k | £92.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £950.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.66k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £720 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ENGLISH LAW AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING, SUPPORTING, MANAGING AND MAINTAINING A SYNAGOGUE FOR THE TOSH COMMUNITY IN NORTH LONDON AS A PLACE OF WORSHIP PUBLIC PRAYER AND RELIGIOUS STUDY AND BY PROVIDING FOR THE RELIGIOUS NEEDS, SPIRITUAL EDUCATION, PASTORAL NEEDS AND WELFARE OF ITS MEMBERS AND OF OTHER MEMBERS OF THE JEWISH COMMUNITY IN NORTH LONDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Fairholt Road
London
N16 5EN
- Ffôn:
- 07432732456
- E-bost:
- abrahamgratt@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window