SIBSON'S SCHOOL, PLUMBLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
grant for further education to children whom reside in Plumbland and whom attended Plumbland school. grants for the school to purchase educational material.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 13 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Cox | Cadeirydd | 21 June 2010 |
|
|||||||||
Rev Stephen John Banks | Ymddiriedolwr | 28 July 2019 |
|
|||||||||
Norman Eilbeck | Ymddiriedolwr | 21 June 2010 |
|
|
||||||||
Alan Leslie Mounsey | Ymddiriedolwr | 21 June 2010 |
|
|
||||||||
Alexander George Watson | Ymddiriedolwr | 21 June 2010 |
|
|
||||||||
RICHARD MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £839 | £838 | £832 | £821 | £842 | |
|
Cyfanswm gwariant | £650 | £650 | £700 | £835 | £1.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 25 SEPTEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
A. THE PROVISION OF SPECIAL BENEFITS AT THE SCHOOL OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AS MAY BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND GOVERNORS OF THE SCHOOL. B. THE PROMOTION OF EDUCATION, INCLUDING RELIGIOUS EDUCATION CONSISTENT WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OR PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE ATTENDING OR HAVE AT ANYTIME ATTENDED THE SCHOOL.
Maes buddion
PLUMBLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Looking Stead
Plumbland
Aspatria
Wigton
CA7 2ET
- Ffôn:
- 01697321906
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window