SUSTAINABLE HAYFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sustainable Hayfield works with individuals & community organisations to promote sustainability in the parish of Hayfield. We have 5 working groups - energy, transport, food, waste (3Rs), and biodiversity. These groups run projects locally. We produce a quarterly newsletter for our 200 supporters and organise an annual Apple Day. We engage with local councils and our MP on environmental matters,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £52 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Mary Moss | Cadeirydd | 16 March 2022 |
|
|
||||
Roger Harry Cliffe | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Gillian Mary Scott | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Rose Roberts | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Laurence Alan James | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Derek Alan Clarke | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
DR PENELOPE ANNE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Joanna Rachel Hanney | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2023 | 30/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91k | £4.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.84k | £3.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800 | £52 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2023 | 05 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2023 | 05 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT* FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE PARISH OF HAYFIELD AND SURROUNDING AREA BY: (A) THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; (B) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC WELLBEING AND REGENERATION; (C) THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION, ENHANCEMENT AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT. *SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS."
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15B Church Street
Hayfield
High Peak
SK22 2JE
- Ffôn:
- 07749710127
- E-bost:
- sustainablehayfielduk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window