Hanes ariannol SOLIHULL BEREAVEMENT COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 518753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.84k | £70.16k | £90.01k | £84.94k | £61.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.48k | £59.83k | £63.66k | £58.10k | £63.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.68k | £36.68k | £81.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £78.16k | £49.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.