JAMIA GHOSIA ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY PROVIDES A PLACE OF WORSHIP TO HUNDREDS OF PEOPLE. FACILITIES ARE PROVIDED FOR ISLAMIC AND QURANIC STUDIES FOR ALL AGE GROUPS. THE TRUSTEES MANAGE THE CHARITY ON A VOLUNTEER BASIS AND DUTIES ARE ALLOCATED TO EACH ON A ROTA BASIS. THE MAIN CONGREGATION TAKES PLACE EVERY FRIDAY WITH THE ATTENDANCE OF APPROXIMATELY 400 WORSHIPERS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Blackburn With Darwen
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR ZAMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shazad Ali | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Sabir Hussain | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
RAJA SADDAR IQBAL | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Iftikhar Ahmed | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Bashir Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
ASIF IQBAL | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED NASIR | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED SADIQ | Ymddiriedolwr |
|
||||||
AJAIB HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL HAMID | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.27k | £160.21k | £226.85k | £193.04k | £228.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.89k | £93.64k | £97.51k | £100.38k | £112.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 04 Ebrill 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 FEBRUARY 1987
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC FAITH AS PRACTISED BY THE SUNNI MUSLIM SECT IN BLACKBURN AND ITS ENVIRONS AND THE RELIEF OF POVERTY AND SUFFERING AMONG MEMBERS OF THE SECT IN THE SAID DISTRICT.
Maes buddion
BLACKBURN AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98
Chester Street
BLACKBURN
BB1 1DW
- Ffôn:
- 01254 51080
- E-bost:
- info@jamiaghosiamosque.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window