Hanes ariannol FAIRWOOD TRUST

Rhif yr elusen: 518759
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017
Cyfanswm Incwm Gros £63.74k £43.19k £39.36k £38.36k £4.00k
Cyfanswm gwariant £246.00k £367.63k £336.40k £232.34k £265.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A