BLACKDOG OUTDOORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide outdoor recreational activities (walking, paddling, and climbing) that are free to attend by those affected by poor mental health. The aim of these events is to promote improved wellbeing through a reconnection with nature. All of our events are delivered by qualified outdoor professionals and supported by mental health first aid trained volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1189191 BLACKDOG OUTDOORS
- 21 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jane Cannon | Cadeirydd | 13 February 2022 |
|
|
||||
Richard Anthony Bailey | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Lynn Robinson | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Scott Austin Robertson | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Adam Thistlethwaite | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £48.18k | £43.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £35.78k | £41.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FACILITIES FOR AND THE ORGANISING OF OPEN-AIR RECREATIONAL ACTIVITIES SUCH AS CLIMBING, WALKING, PADDLE SPORTS, BIKING AND THE OUTDOORS IN GENERAL THROUGHOUT THE UK WITH THE OBJECT OF IMPROVING HEALTH (PARTICULARLY MENTAL HEALTH), AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE. ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECTS RELATING TO THE HEALTH BENEFITS (PARTICULARLY MENTAL HEALTH) OF OUTDOOR RECREATIONAL PURSUITS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 BROADGATE
HUDDERSFIELD
HD5 8HW
- Ffôn:
- 07817446157
- E-bost:
- contact@blackdogoutdoors.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window