ymddiriedolwyr 2020 Levels
Rhif yr elusen: 1198285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (170 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Duff | Cadeirydd | 28 March 2024 |
|
|
||||
SION COLE | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Maxine Whittaker | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Anton Ruddock | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Isolyn Donaldson-Ellison | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Mary Gibson | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Hannah Siaw | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.