The Llanelli Grammar School Old Boys and Graig Former Pupils Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charity activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 06 Mai 1987: Cofrestrwyd
- LLANELLI GRAMMAR SCHOOL OLD BOYS UNION AND CRAIG FORMER PUPILS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- GRAIG FORMER PUPILS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- LLANELLI GRAMMAR SCHOOL OLD BOYS' UNION AND GRAIG FORMER PUPILS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Kenneth Board | Cadeirydd | 28 April 2015 |
|
|
||||
Hywel Bonnell Houghton-Jones | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||
David Hugh Marshall | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Ralph Paul Oram | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
George Parker | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Peter Lane | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72k | £1.35k | £1.53k | £3.60k | £2.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02k | £1.40k | £2.28k | £4.10k | £3.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 FEBRUARY 1987 AS AMENDED 14 SEPTEMBER 1993, AND AMENDED 23 SEPTEMBER 1997. as amended on 01 Dec 2020 as amended on 01 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF FORMER PUPILS OF LLANELLI BOYS GRAMMAR SCHOOL AND GRAIG COMPREHENSIVE SCHOOL BY PROVIDING GRANTS OR SCHOLARSHIPS TO ENABLE THEM TO UNDERTAKE TRAINING THAT THEY COULD NOT NORMALLY PROVIDE THEMSELVES; AND B) THE RELIEF OF PAST PUPILS OF THE SCHOOL WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Parker Brothers Contractors Ltd
29 Glyncoed Terrace
LLANELLI
Carmarthenshire
SA15 1HQ
- Ffôn:
- 07885222088
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window