TIDWORTH TOWN FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities carried out by Tidworth Town Football Club are providing a safe and secure place for all to play football at a grassroots level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2022: CIO registration
- TIDWORTH TOWN FC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher James Chapman ACMA CGMA | Cadeirydd | 26 August 2022 |
|
|
||||
Jennifer Bethell | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Suzanne Lane | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Alan Stringer | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.88k | £36.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.83k | £37.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.65k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Awst 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 29 Awst 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN WILTSHIRE BY THE PROVISION OF FACILITIES TO PLAY FOOTBALL AND THE PROVISION OF EQUIPMENT AND SUPPORT TO GROUPS AROUND THE WORLD TO ENABLE THE BENEFICIARIES TO PARTICIPATE IN FOOTBALL. (FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE “FACILITIES” MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT, ACCESS TO COACHING AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tidworth Town FC
Humber Lane
Tidworth
Wiltshire
SP97AH
- Ffôn:
- 07515809550
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window