HECKINGTON VILLAGE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Renovation of Station Buildings and running of Railway and Heritage Museum. Keeping of local archives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 13 Mai 1987: Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39k | £909 | £2.33k | £2.48k | £1.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £930 | £1.08k | £2.29k | £3.80k | £1.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 09 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 MARCH 1980.
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCTION BY SECURING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMTN OF FEATRUES OF HISTORIC OR PUBLIC INTERES IN THE AREA COMPRISING HECKINGTON WITH HOWELL (ECCLESIASTICAL) IN THE COUNTY OF LINCOLNSHIRE WHICH AREA SHALL HEREINAFTER BE REFERRED TO AS "THE AREA OF BENEFIT" AND IN PARTICULAR TO ACQUIRE AND PRESERVE THE BUILDING KNOWN OR FORMERLY KNOW AS THE OLD PEA WAREHOUSE, HECKINGTON AS A CRAFT AND EXHIBTION CENTRE. 2. TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT AND IN CRAFTS OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST AND IN THE ARTS. 3. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERETS OF SOCIAL WELFARE FOR LEISURE TIME ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT; AND TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
HECKINGTON WITH HOWELL IN THE COUNTY OF LINCOLNSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window