QUEENSCOURT HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide specialist palliative care free of charge to adults with a serious and life limiting illness. To promote the practice of palliative care by example and by teaching and training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,229,064
Roddion a chymynroddion | £2.42m | |
Weithgareddau elusennol | £2.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | |
Buddsoddiadau | £280.37k | |
Arall | £1.80k |
Cyfanswm gwariant:
£7,028,557
Codi arian | £1.03m | |
Weithgareddau elusennol | £6.00m | |
Arall | £0 |
£258,856 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £332,112 o 2 gontract(au) llywodraeth a £695,712 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.03m | |
Gwariant elusennol | £6.00m |
Pobl

169 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
362 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 11 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Sefton
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 235460 SOUTHPORT RELIEF SOCIETY
- 04 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Damian Crewe | Cadeirydd | 18 October 2016 |
|
|
||||
Valaina Bowker | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Dr Sharryn Gardner | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Hilary McLaren | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Roseanna Ingham | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Gemma Causer | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Terry McGraw | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Jacqui Campbell | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
David Kemp | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Louise Hooton | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Kim Bartrum Wallis | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Rev PETER MARTIN ABRAMS | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Dr Geraldine Rose Boocock | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|||||
Carol Bernard | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Christopher Paul Cutner | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.98m | £5.94m | £5.55m | £5.78m | £6.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.05m | £5.60m | £5.57m | £6.53m | £7.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £867.86k | £821.08k | £319.03k | £319.03k | £332.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £330.74k | £848.61k | £670.62k | £695.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £1.66m | £1.90m | £2.24m | £2.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.12m | £804.95k | £937.64k | £1.01m | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.16m | £2.03m | £2.12m | £2.25m | £2.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £314.52k | £274.08k | £254.98k | £266.83k | £280.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.17m | £328.42k | £9.70k | £1.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £413.51k | £552.99k | £1.03m | £1.21m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.18m | £4.80m | £4.76m | £5.63m | £6.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £862.12k | £798.19k | £812.83k | £906.94k | £1.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.32k | £61.01k | £56.77k | £14.00k | £191.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.69m | £3.63m | £3.47m | £3.25m | £3.11m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.92m | £7.89m | £7.88m | £7.55m | £6.71m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.55m | £1.74m | £2.63m | £2.69m | £2.69m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £793.29k | £395.06k | £437.72k | £1.15m | £709.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 FEBRUARY 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 SEPTEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 SEPTEMBER 2002 as amended on 19 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CARE OF, PROVIDE CARE AND SERVICES TO, GIBE SYMPTOM CONTROL TO AND FOR, AND ORGANISE AND PROVIDE CONTINUING AND TERMINAL CARE SERVICES TO ALL PERSONS WITH CANCER OR ANY OTHER DISEASE, WHERE IT IS FELT THAT A CURE IS NO LONGER POSSIBLE AND FOR WHOM ONLY PALLIATIVE TREATMENT IS AVAILABLE AND PROVIDE SUCH SERVICES TO ALL PERSONS SUFFERING FROM INTRACTABLE PAIN, SO FAR AS THIS CAN BE DONE WITHOUT DETRIMENT TO THOSE SUFFERING FROM TERMINAL ILLNESS AND TO ESTABLISH AND OPERATE A CENTRE FOR SUCH PERSONS. (FOR FURTHER OBJECTS SEE MEMORANDUM)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEENSCOURT HOSPICE
TOWN LANE
SOUTHPORT
PR8 6RE
- Ffôn:
- 01704517926
- E-bost:
- hospice@queenscourt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window