CYLCH Y COED

Rhif yr elusen: 1196041
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 326 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Cylch y Coed is a Welsh medium, not for profit pre-school play group based in Cyncoed, north Cardiff. The aim of Cylch Y Coed is to provide children in North-East Cardiff with the opportunity to benefit from Early Years education and experiences through the medium of Welsh in a happy, safe and friendly environment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022

Cyfanswm incwm: £48,757
Cyfanswm gwariant: £49,991

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Hydref 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Morgan Cadeirydd 23 November 2023
Dim ar gofnod
Luke Bowler Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Jennifer Margaret Hall Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Emily Laxton Ymddiriedolwr 18 December 2023
Dim ar gofnod
Benjamin Prosser Ymddiriedolwr 22 August 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £48.76k
Cyfanswm gwariant £49.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 326 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 326 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cylch y Coed
CYNCOED METHODIST CHURCH
WESTMINSTER CRESCENT
CAERDYDD
CF23 6SE
Ffôn:
07814174933