EALING ANCHOR FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Parents and Carers of Children with Disabilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £41,913 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042054 PARENTS OF EALING SELF-HELP TRAINING SCHEME
- 28 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisha Tabani Chowdhry | Cadeirydd | 05 November 2021 |
|
|
||||
Anna Rexon | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Shadaan Tabani | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Lynne Kauffman | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Beckie Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|||||
Nadiya Shvets | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
KATERINA PUPOVIC | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.36k | £118.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.56k | £105.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.22k | £41.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT[S] OF THE CIO IS: THE RELIEF OF CHILDREN AGED 0-5 YEARS LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF EALING WHO HAVE A DISABILITY, ADDITIONAL NEED OR COMPLEX MEDICAL NEED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING SUPPORT FOR PARENTS OF SPECIAL NEEDS CHILDREN AGED 0-5 YEARS. B) BEING A SOURCE OF ADVICE AND INFORMATION FOR PARENTS ON HOW TO HELP THEIR CHILD'S DEVELOPMENT. C) PROVIDING A STIMULATING PLAY ENVIRONMENT WITH CAREFULLY STRUCTURED ACTIVITIES ACCORDING TO EACH CHILD'S NEEDS AND STAGE OF DEVELOPMENT AND PROVIDE SOCIAL OPPORTUNITIES TO ENCOURAGE AND DEVELOP PHYSICAL AND SOCIAL WELLBEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Windmill Childrens Centre
135 Windmill Lane
GREENFORD
UB6 9DZ
- Ffôn:
- 02085719954
- E-bost:
- info@ealinganchor.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window