Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SWANSEA NEATH PORT TALBOT LIMITED

Rhif yr elusen: 518825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.11m £1.25m £1.27m £1.28m £1.44m
Cyfanswm gwariant £976.48k £1.08m £1.14m £1.30m £1.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.10m £1.04m £1.05m £1.03m £1.22m
Incwm o roddion a chymynroddion £326 £0 £400 £100 £137
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.10m £0 £1.27m £1.27m £1.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.29k £295 £119 £5.81k £17.13k
Incwm - Arall £1.36k £1.42k £51 £375 £18
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £976.48k £1.08m £1.14m £1.17m £1.29m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £14.76k £0 £6.95k £10.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £134.38k £72.07k